BARBERO MORALES MARCO JESUS
Informe ejecutivo de BARBERO MORALES MARCO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARBERO MORALES MARCO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECICLADOS DBG SEVILLA SL | Apoderado | 02/02/2021 | 04/06/2024 |
RECICLADOS DBG SEVILLA SL | Administrador Unico | 16/12/2021 | 03/06/2024 |
VINCULACIONES DE BARBERO MORALES MARCO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARBERO MORALES MARCO JESUS
Empresa: RECICLADOS DBG SEVILLA SL
Apoderado
- Barbero Morales Marco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE127518, I/A 6 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-41
Empresa: RECICLADOS DBG SEVILLA SL
Administrador Unico
- Barbero Morales Marco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE127518, I/A 5 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-41
Empresa: RECICLADOS DBG SEVILLA SL
Administrador Unico
- Barbero Morales Marco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6938 , F 27, S 8, H SE127518, I/A 3 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-41
Empresa: RECICLADOS DBG SEVILLA SL
Apoderado
- Barbero Morales Marco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6938 , F 25, S 8, H SE127518, I/A 2 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-41
Información de BARBERO MORALES MARCO JESUS
Mostramos los datos de BARBERO MORALES MARCO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARBERO MORALES MARCO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos