BARBERA PASTOR PEDRO
Informe ejecutivo de BARBERA PASTOR PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARBERA PASTOR PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INK FORMACION SL | Administrador Unico | 11/11/2022 | |
TEAMPLAYER SL | Socio Unico | 16/03/2022 | |
ZV ENGLISH SL | Administrador Unico | 16/03/2022 | |
TEAMPLAYER SL | Administrador Unico | 09/12/2011 |
VINCULACIONES DE BARBERA PASTOR PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARBERA PASTOR PEDRO
Empresa: INK FORMACION SL
Administrador Unico
- Barbera Pastor Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9140, L 6424, F 192, S 8, H V 137466, I/A 5 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-46
Empresa: INK FORMACION SL
Administrador Solidario
- Barbera Pastor Pedro
- Cordon Casado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9140, L 6424, F 192, S 8, H V 137466, I/A 4 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-46
Empresa: INK FORMACION SL
Administrador Solidario
- Barbera Pastor Pedro
- Cordon Casado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9140, L 6424, F 192, S 8, H V 137466, I/A 3 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-46
Empresa: INK FORMACION SL
Administrador Unico
- Barbera Pastor Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9140, L 6424, F 192, S 8, H V 137466, I/A 3 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-46
Empresa: ZOOMVERSATION SL
Administrador Unico
- Barbera Pastor Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11145, L 8423, F 7, S 8, H V 203541, I/A 1 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-46
Empresa: TEAMPLAYER SL
Socio Único
- Barbera Pastor Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9403, L 6685, F 142, S 8, H V 146260, I/A 2 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-46
Empresa: TEAMPLAYER SL
Administrador Unico
- Barbera Pastor Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9403, L 6685, F 141, S 8, H V 146260, I/A 1 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-46
Empresa: INK FORMACION SL
Administrador Unico
- Barbera Pastor Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9140, L 6424, F 190, S 8, H V 137466, I/A 1 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-46
Información de BARBERA PASTOR PEDRO
Mostramos los datos de BARBERA PASTOR PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARBERA PASTOR PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos