BARBERA AGRAS ANA MARIA
Informe ejecutivo de BARBERA AGRAS ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE BARBERA AGRAS ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAYA DEL OESTE SA | REPR.143 RRM | 24/04/2013 |
VINCULACIONES DE BARBERA AGRAS ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARBERA AGRAS ANA MARIA
Empresa: DISGROC SA
Consejero
- Barbera Agras Ana Maria
- Noguez Barbera Misericordia
- Villalbi Angles Jordi
Liquidador
Presidente
- Barbera Agras Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827 , F 192, S 8, H TF 20348, I/A 3 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: MIXTAL BCN SL
Administrador Unico
- Barbera Agras Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 71, S 8, H GC 34808, I/A 4 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-35
Empresa: CAMPSOL SA
Administrador
- Barbera Agras Ana Maria
- Espelt Civit Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8677 , F 90, S 8, H B 76051, I/A 5 N (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-08
Empresa: ROVINCA XXI SL
Administrador Unico
- Barbera Agras Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902 , F 13, S 8, H GC 40935, I/A 5 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-35
Empresa: PACTA INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Barbera Agras Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1752 , F 206, S 8, H GC 34648, I/A 7 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-35
Empresa: PACTA INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Barbera Agras Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1752 , F 206, S 8, H GC 34648, I/A 6 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-35
Empresa: CAMBIMAR SA
Administrador
- Barbera Agras Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 64, S 8, H B 75917, I/A 8 N (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-08
Empresa: FLAMENCO FUERTEVENTURA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163 , F 212, S 8, H IF 3977, I/A 43 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-35
Empresa: PLAYA DEL OESTE SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Barbera Agras Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35994 , F 153, S 8, H B 28351, I/A 71 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Empresa: BEST HOTELS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Armengol Vidal Francesc
- Barbera Agras Ana Maria
- Batalla Batalla Josep
- Batalla Chornet David
- Montero Valiente Jose Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1313 , F 195, S 8, H T 8890, I/A 17 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-43
VER MAS ACTOS
Información de BARBERA AGRAS ANA MARIA
Mostramos los datos de BARBERA AGRAS ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARBERA AGRAS ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos