BARBER RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BARBER RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BARBER RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISEÑO Y TRANSFORMACION SA | Administrador Unico | 14/06/2012 |
VINCULACIONES DE BARBER RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARBER RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: R & B INVERSIONES TERUEL SL
Administrador Solidario
- Barber Rodriguez Miguel Angel
- Rios Marin Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 215, L 215, F 186, S 8, H TE 3886, I/A 2 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-44
Empresa: DISEÑO Y TRANSFORMACION SA
Administrador Unico
- Barber Rodriguez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113, L 113, F 77, S 8, H TE 937, I/A 8 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-44
Empresa: DISEÑO Y TRANSFORMACION SA
Administrador Unico
- Barber Rodriguez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113, L 113, F 76, S 8, H TE 937, I/A 6 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-44
Empresa: DISEÑO Y TRANSFORMACION SA
Administrador Solidario
- Barber Rodriguez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113, L 113, F 76, S 8, H TE 937, I/A 6 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-44
Empresa: RIMAUTO TEAM MZD SL
Administrador Solidario
- Barber Rodriguez Miguel Angel
- Rios Marin Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221, L 221, F 25, S 8, H TE 4142, I/A 3 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-44
Empresa: MEDIA SERVIOCIO SAFOR SL
Administrador Solidario
- Barber Rodriguez Miguel Angel
- Inza Martinez Julio Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8702, L 5989, F 78, S 8, H V 122627, I/A 4 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-46
Empresa: MEDIA SERVIOCIO WEB SL
Administrador Solidario
- Barber Rodriguez Miguel Angel
- Inza Martinez Julio Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8702, L 5989, F 78, S 8, H V 122627, I/A 3 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-46
Empresa: MEDIA SERVIOCIO WEB SL
Administrador Unico
- Barber Rodriguez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8702, L 5989, F 78, S 8, H V 122627, I/A 3 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-46
Empresa: MEDIA SERVIOCIO WEB SL
Administrador Unico
- Barber Rodriguez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8702, L 5989, F 77, S 8, H V 122627, I/A 2 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-46
Información de BARBER RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BARBER RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARBER RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos