BARBEITO LAVADORES DAVID
Informe ejecutivo de BARBEITO LAVADORES DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARBEITO LAVADORES DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CS3 GESTPRODUCT SL | Administrador Solidario | 12/04/2016 |
VINCULACIONES DE BARBEITO LAVADORES DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARBEITO LAVADORES DAVID
Empresa: NO ME PISES LO FREGAO SL
Administrador Solidario
- Barbeito Lavadores David
- Leon Pita Angela
- Veiga Andrade Alvaro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3777 , F 44, S 8, H C 61608, I/A 2 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-15
Empresa: NO ME PISES LO FREGAO SL
Administrador Solidario
- Barbeito Lavadores David
- Leon Pita Angela
- Veiga Andrade Alvaro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3777 , F 43, S 8, H C 61608, I/A 1 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-15
Empresa: GALIMARKET 2019 SL
Administrador Solidario
- Barbeito Lavadores David
- Guimaraens Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38765 , F 167, S 8, H M 689231, I/A 2 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-28
Empresa: GALIMARKET 2019 SL
Administrador Solidario
- Barbeito Lavadores David
- Guimaraens Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38765 , F 165, S 8, H M 689231, I/A 1 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Empresa: CS3 GESTPRODUCT SL
Administrador Solidario
- Barbeito Lavadores David
- Madriñan Martin Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580 , F 35, S 8, H C 54385, I/A 1 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-15
Información de BARBEITO LAVADORES DAVID
Mostramos los datos de BARBEITO LAVADORES DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARBEITO LAVADORES DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos