BARBADILLO DE MARIA SANTIAGO
Informe ejecutivo de BARBADILLO DE MARIA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BARBADILLO DE MARIA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAP IBERICA DESARROLLO SL | Administrador Solidario | 19/07/2017 | |
KAP IBERICA RESTAURANTES SL | Administrador Solidario | 03/05/2017 |
VINCULACIONES DE BARBADILLO DE MARIA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARBADILLO DE MARIA SANTIAGO
Empresa: FRANCHISE SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Barbadillo De Blas Carlos
- Barbadillo De Maria Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16066 , F 187, S 8, H M 272005, I/A 5 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-28
Administrador Unico
- Barbadillo De Maria Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8780 , F 198, S 8, H M 141293, I/A 5 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-28
Empresa: FRANCHISE SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Barbadillo De Blas Carlos
- Barbadillo De Maria Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16066 , F 187, S 8, H M 272005, I/A 4 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Empresa: FRANCHISE SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Barbadillo De Maria Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16066 , F 187, S 8, H M 272005, I/A 4 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Empresa: ANIMAL PARTY SL
Administrador Solidario
- Barbadillo De Maria Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22719 , F 16, S 8, H M 406439, I/A 8 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-28
Empresa: KAP IBERICA DESARROLLO SL
Administrador Solidario
- Barbadillo De Maria Santiago
- Rousset Thierry Jean Edouard Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36172 , F 83, S 8, H M 650020, I/A 1 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-28
Empresa: KAP IBERICA RESTAURANTES SL
Administrador Solidario
- Barbadillo De Maria Santiago
- Rousset Thierry Jean Edouard Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35938 , F 56, S 8, H M 645707, I/A 1 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Información de BARBADILLO DE MARIA SANTIAGO
Mostramos los datos de BARBADILLO DE MARIA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARBADILLO DE MARIA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos