BARATA CORREIA MARIA INES EMAUZ
Informe ejecutivo de BARATA CORREIA MARIA INES EMAUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARATA CORREIA MARIA INES EMAUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTEVE RD IBERIA SL | Apoderado Solidario | 20/11/2019 | 12/09/2023 |
ESTEVE RD IBERIA SL | Administrador Solidario | 08/03/2023 | 28/08/2023 |
VINCULACIONES DE BARATA CORREIA MARIA INES EMAUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARATA CORREIA MARIA INES EMAUZ
Empresa: HRA PHARMA IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Barata Correia Maria Ines Emauz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39737 , F 27, S 8, H M 486418, I/A 29 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-28
Empresa: HRA PHARMA IBERIA SL
Administrador Solidario
- Barata Correia Maria Ines Emauz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39737 , F 26, S 8, H M 486418, I/A 27 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
Empresa: HRA PHARMA IBERIA SL
Administrador Solidario
- Barata Correia Maria Ines Emauz
- Pilia Massimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39737 , F 26, S 8, H M 486418, I/A 26 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-28
Empresa: HRA PHARMA IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Barata Correia Maria Ines Emauz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39737 , F 21, S 8, H M 486418, I/A 16 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Información de BARATA CORREIA MARIA INES EMAUZ
Mostramos los datos de BARATA CORREIA MARIA INES EMAUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARATA CORREIA MARIA INES EMAUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos