BARANDA LETURIO ANA MARIA
Informe ejecutivo de BARANDA LETURIO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARANDA LETURIO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVIAIDE SA | Consejero | 24/07/2018 | 15/02/2022 |
SERVIAIDE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/04/2021 | 15/12/2021 |
VINCULACIONES DE BARANDA LETURIO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARANDA LETURIO ANA MARIA
Empresa: SERVIAIDE SA
Consejero
- Baranda Leturio Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46750 , F 78, S 8, H B 84605, I/A 90 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-08
Empresa: SERVIAIDE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baranda Leturio Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46750 , F 78, S 8, H B 84605, I/A 89 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-08
Empresa: SERVIAIDE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baranda Leturio Ana Maria
- Palos Forcano Carlos
- Taberner Mortes Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46750 , F 76, S 8, H B 84605, I/A 86 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-08
Empresa: SERVIAIDE SA
Consejero
- Baranda Leturio Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45286 , F 149, S 8, H B 84605, I/A 71 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
Información de BARANDA LETURIO ANA MARIA
Mostramos los datos de BARANDA LETURIO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARANDA LETURIO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos