BARAÑANO ARTIAGOITIA MARIA SOLEDAD
Informe ejecutivo de BARAÑANO ARTIAGOITIA MARIA SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARAÑANO ARTIAGOITIA MARIA SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACION DE SERVICIO GOIRI SA | Consejero | 31/12/2021 |
VINCULACIONES DE BARAÑANO ARTIAGOITIA MARIA SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARAÑANO ARTIAGOITIA MARIA SOLEDAD
Empresa: ESTACION DE SERVICIO GOIRI SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 172, S 8, H BI 13239, I/A 12 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-8-48
Empresa: ESTACION DE SERVICIO GOIRI SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 172, S 8, H BI 13239, I/A 12 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-8-48
Empresa: ESTACION DE SERVICIO GOIRI SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 172, S 8, H BI 13239, I/A 11 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-48
Empresa: ESTACION DE SERVICIO GOIRI SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 172, S 8, H BI 13239, I/A 10 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-48
Empresa: ESTACION DE SERVICIO GOIRI SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 172, S 8, H BI 13239, I/A 10 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-48
Información de BARAÑANO ARTIAGOITIA MARIA SOLEDAD
Mostramos los datos de BARAÑANO ARTIAGOITIA MARIA SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARAÑANO ARTIAGOITIA MARIA SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos