BAQUERO CRESPO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BAQUERO CRESPO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAQUERO CRESPO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIO PHARMA ECO SL | Apoderado | 20/05/2022 | |
NATURYBY SL | Apoderado | 16/08/2019 | |
FINHUERSOL SL | Administrador Unico | 06/10/2017 |
VINCULACIONES DE BAQUERO CRESPO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAQUERO CRESPO MIGUEL ANGEL
Empresa: GABRIELES SOLAR SL
Liquidador Mancomunado
- Baquero Crespo Miguel Angel
- Guaita Marti Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4264 , F 153, S 8, H A 168024, I/A 2 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-03
Empresa: GABRIELES SOLAR SL
Administrador Mancomunado
- Aracil Salar Antonio Luis
- Baquero Crespo Miguel Angel
- Guaita Marti Juan Carlos
Liquidador Mancomunado
- Baquero Crespo Miguel Angel
- Guaita Marti Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4264 , F 153, S 8, H A 168024, I/A 2 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-03
Empresa: BIO PHARMA ECO SL
Apoderado
- Baquero Crespo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4472 , F 76, S 8, H A 179808, I/A 2 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-03
Empresa: GABRIELES SOLAR SL
Administrador Mancomunado
- Aracil Salar Antonio Luis
- Baquero Crespo Miguel Angel
- Guaita Marti Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4264 , F 152, S 8, H A 168024, I/A 1 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-03
Empresa: NATURYBY SL
Apoderado
- Baquero Crespo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 41, S 8, H A 120313, I/A 3 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-03
Empresa: ZERO FOTONIA BAYE SL
Administrador Unico
- Baquero Crespo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 41, S 8, H A 120313, I/A 2 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-03
Empresa: FINHUERSOL SL
Administrador Unico
- Baquero Crespo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 13, S 8, H A 106299, I/A 5 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-03
Empresa: KAOSKAFE 21 SL
Administrador Mancomunado
- Baquero Crespo Miguel Angel
- Cortes Velez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 94, S 8, H A 107929, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-03
Empresa: ZERO FOTONIA BAYE SL
Administrador Unico
- Baquero Crespo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 40, S 8, H A 120313, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-03
Empresa: ZERO FOTONIA BAYE SL
Socio Único
- Baquero Crespo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 40, S 8, H A 120313, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-03
Información de BAQUERO CRESPO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BAQUERO CRESPO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAQUERO CRESPO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos