BAQUEIRO MEIJIDE JACOBO
Informe ejecutivo de BAQUEIRO MEIJIDE JACOBO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BAQUEIRO MEIJIDE JACOBO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIOANTARTIC SEAFOOD SL | Consejero | 23/04/2021 | |
FRIOANTARTIC EXPORT SL | Consejero | 03/09/2015 | |
FRIOANTARTIC SA | Consejero | 16/01/2014 | |
A CASA DE ALDAN SL | Administrador Unico | 18/05/2012 | |
PESCA BAQUEIRO SA | Administrador Unico | 19/08/2011 |
VINCULACIONES DE BAQUEIRO MEIJIDE JACOBO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAQUEIRO MEIJIDE JACOBO
Empresa: FRIOANTARTIC SA
Consejero
- Baqueiro Meijide Jacobo
- Gonzalez Fernandez Manuel
- Iglesias Lodeiro Jose Ramon
- Moreno Zalve Herminio
- PEDRO FRANCA SA
- Sotelo Gutierrez Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235, L 3235, F 128, S 8, H PO 40944, I/A 20 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-36
Empresa: FRIOANTARTIC SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235, L 3235, F 127, S 8, H PO 40944, I/A 17 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-36
Empresa: FRIOANTARTIC SEAFOOD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360, L 4360, F 80, S 8, H PO 68208, I/A 1 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-36
Empresa: PESCA BAQUEIRO SA
Administrador Unico
- Baqueiro Meijide Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928, L 1928, F 225, S 8, H PO 5072, I/A 30 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-36
Empresa: FRIOANTARTIC SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235, L 3235, F 126, S 8, H PO 40944, I/A 14 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-36
Empresa: PESCA BAQUEIRO SA
Administrador Unico
- Baqueiro Meijide Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928, L 1928, F 224, S 8, H PO 5072, I/A 25 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-36
Empresa: FRIOANTARTIC EXPORT SL
Consejero
- Baqueiro Meijide Jacobo
- PEDRO FRANCA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767, L 3767, F 87, S 8, H PO 52538, I/A 4 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-36
Empresa: FRIOANTARTIC SA
Auditor
Consejero
- Baqueiro Meijide Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235, L 3235, F 125, S 8, H PO 40944, I/A 12 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-36
Empresa: A CASA DE ALDAN SL
Administrador Unico
- Baqueiro Meijide Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2970, L 2970, F 30, S 8, H PO 35154, I/A 6 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-36
Empresa: PESCA BAQUEIRO SA
Administrador Unico
- Baqueiro Meijide Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928, L 1928, F 222, S 8, H PO 5072, I/A 17 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-36
Información de BAQUEIRO MEIJIDE JACOBO
Mostramos los datos de BAQUEIRO MEIJIDE JACOBO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAQUEIRO MEIJIDE JACOBO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos