BAQUE ARISTI JORGE
Informe ejecutivo de BAQUE ARISTI JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAQUE ARISTI JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SABESI 2019 SL | Administrador Solidario | 23/07/2019 | |
SILENOLE SL | Administrador Solidario | 25/05/2015 |
VINCULACIONES DE BAQUE ARISTI JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAQUE ARISTI JORGE
Empresa: SABESI 2019 SL
Administrador Solidario
- Baque Aristi Jorge
- Garro Mendiolagaray Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5871 , F 91, S 8, H BI 73797, I/A 1 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-48
Empresa: DISISMAINEIM SL
Administrador Solidario
- Andres Garcia Jose Javier
- Baque Aristi Jorge
- Lopez Saralegui Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4874 , F 68, S 8, H BI 50383, I/A 3 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-48
Empresa: SILENOLE SL
Administrador Solidario
- Baque Aristi Jorge
- Yebra Martin Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4704 , F 131, S 8, H BI 46294, I/A 5 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-48
Empresa: SILENOLE SL
Administrador Solidario
- Baque Aristi Jorge
- Lopez Saralegui Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4704 , F 131, S 8, H BI 46294, I/A 5 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-48
Empresa: ERREKA ONDO 2012 SL
Liquidador Solidario
- Baque Aristi Jorge
- Cruzado Vivas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5283 , F 221, S 8, H BI 60265, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-48
Empresa: ERREKA ONDO 2012 SL
Administrador Solidario
- Baque Aristi Jorge
- Cruzado Vivas Francisco Javier
Liquidador Solidario
- Baque Aristi Jorge
- Cruzado Vivas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5283 , F 221, S 8, H BI 60265, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-48
Empresa: ERREKA ONDO 2012 SL
Administrador Solidario
- Baque Aristi Jorge
- Cruzado Vivas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5283 , F 220, S 8, H BI 60265, I/A 1 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-48
Empresa: DISISMAINEIM SL
Administrador Solidario
- Andres Garcia Jose Javier
- Baque Aristi Jorge
- Lopez Saralegui Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4874 , F 68, S 8, H BI 50383, I/A 2 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-48
Empresa: DISISMAINEIM SL
Consejero
- Andres Garcia Jose Javier
- Baque Aristi Jorge
- Lopez Saralegui Pedro
Presidente
Secretario
- Baque Aristi Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4874 , F 68, S 8, H BI 50383, I/A 2 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-48
Información de BAQUE ARISTI JORGE
Mostramos los datos de BAQUE ARISTI JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAQUE ARISTI JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos