BANUS DESQUENS ANTONIO
Informe ejecutivo de BANUS DESQUENS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE BANUS DESQUENS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OKOTEC 2008 SL | Administrador Unico | 08/04/2009 |
VINCULACIONES DE BANUS DESQUENS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BANUS DESQUENS ANTONIO
Empresa: CONSTRUCCIONS I DERIVATS 33 SL
Administrador
- Banus Desquens Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31836 , F 138, S 8, H B 198060, I/A 5 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-08
Empresa: OKOTEC BIOGESTION SL
Administrador Unico
- Banus Desquens Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43947 , F 16, S 8, H B 442511, I/A 2 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-08
Empresa: BIOENERGIA DE SEROS SL
Administrador Unico
- Banus Desquens Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42883 , F 101, S 8, H B 417349, I/A 7 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-08
Empresa: GAPURAL SL
Liquidador
- Banus Desquens Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39191 , F 162, S 8, H B 341029, I/A 5 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-08
Empresa: GAPURAL SL
Administrador Unico
Liquidador
- Banus Desquens Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39191 , F 162, S 8, H B 341029, I/A 5 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-08
Empresa: BIOENERGIA DEL CINCA SL
Liquidador
- Banus Desquens Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42883 , F 81, S 8, H B 417345, I/A 7 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Empresa: BIOENERGIA DEL CINCA SL
Administrador Unico
- Banus Desquens Antonio
Liquidador
- Banus Desquens Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42883 , F 81, S 8, H B 417345, I/A 7 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Empresa: BIOENERGIA DE CALDES DE MONTBUI SL
Liquidador
- Banus Desquens Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42883 , F 71, S 8, H B 417343, I/A 7 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Empresa: BIOENERGIA DE CALDES DE MONTBUI SL
Administrador Unico
- Banus Desquens Antonio
Liquidador
- Banus Desquens Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42883 , F 71, S 8, H B 417343, I/A 7 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Liquidador
- Banus Desquens Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42883 , F 91, S 8, H B 417347, I/A 7 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-08
VER MAS ACTOS
Información de BANUS DESQUENS ANTONIO
Mostramos los datos de BANUS DESQUENS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BANUS DESQUENS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos