BANQUE MOLAS MARIA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de BANQUE MOLAS MARIA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BANQUE MOLAS MARIA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NESTLE ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 05/02/2014 | 15/05/2019 |
NESTLE HEALTHCARE NUTRITION SA | Apoderado | 16/11/2011 | 20/12/2013 |
VINCULACIONES DE BANQUE MOLAS MARIA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BANQUE MOLAS MARIA MONTSERRAT
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Banque Molas Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46830 , F 124, S 8, H B 19573, I/A 1874 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Banque Molas Maria Montserrat
- Galduf Fuste Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 28, S 8, H B 19573, I/A 1710 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
Empresa: NESTLE HEALTHCARE NUTRITION SA
Apoderado
- Banque Molas Maria Montserrat
- Galduf Fuste Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40319 , F 98, S 8, H B 354137, I/A 41 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
Información de BANQUE MOLAS MARIA MONTSERRAT
Mostramos los datos de BANQUE MOLAS MARIA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BANQUE MOLAS MARIA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos