BAÑOS GARRIDO PEDRO ERNESTO
Informe ejecutivo de BAÑOS GARRIDO PEDRO ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BAÑOS GARRIDO PEDRO ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELITE Y ESPACIO SL | Apoderado | 12/02/2010 | 05/04/2019 |
CONSERJES AZAFATAS Y SERVICIOS AUXILIARES SL | Administrador Solidario | 11/11/2015 | 11/02/2019 |
ENSALADAS ELITE SL | Administrador Solidario | 24/02/2015 | 27/02/2017 |
ELITE INSERCION SL | Administrador Solidario | 16/11/2015 | 12/01/2016 |
VINCULACIONES DE BAÑOS GARRIDO PEDRO ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAÑOS GARRIDO PEDRO ERNESTO
Empresa: ELITE Y ESPACIO SL
Apoderado
- Baños Garrido Pedro Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13067 , F 9, S 8, H M 211031, I/A 8 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Administrador Solidario
- Baños Garrido Pedro Ernesto
- Galindo Arguelles-toral Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13805 , F 219, S 8, H M 225597, I/A 16 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Empresa: ELITE Y ESPAÑA 2015 SL
Administrador Solidario
- Baños Garrido Pedro Ernesto
- Galindo Arguelles-toral Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34042 , F 185, S 8, H M 612502, I/A 2 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Empresa: ELITE Y ESPAÑA 2015 SL
Administrador Solidario
- Baños Garrido Pedro Ernesto
- Galindo Arguelles-toral Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34042 , F 184, S 8, H M 612502, I/A 1 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Administrador Solidario
- Baños Garrido Pedro Ernesto
- Galindo Arguelles-toral Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13805 , F 219, S 8, H M 225597, I/A 14 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
Empresa: ENSALADAS ELITE SL
Administrador Solidario
- Baños Garrido Pedro Ernesto
- Galindo Arguelles-toral Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33192 , F 25, S 8, H M 597270, I/A 1 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Empresa: ELITE Y ESPACIO SL
Apoderado
- Baños Garrido Pedro Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13067 , F 6, S 8, H M 211031, I/A 5 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28
Información de BAÑOS GARRIDO PEDRO ERNESTO
Mostramos los datos de BAÑOS GARRIDO PEDRO ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAÑOS GARRIDO PEDRO ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos