BAÑOS ALLER CARLOS
Informe ejecutivo de BAÑOS ALLER CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAÑOS ALLER CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAÑOS ALLER CARLOS 014410459D SLNE | Socio Unico | 14/01/2016 | |
BAÑOS ALLER CARLOS 014410459D SLNE | Administrador Unico | 14/01/2016 |
VINCULACIONES DE BAÑOS ALLER CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAÑOS ALLER CARLOS
Empresa: D-I REINGENIERIA DE LA EMPRESA SL
Administrador Solidario
- Baños Aller Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5259 , F 220, S 8, H SE 86770, I/A 4 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-41
Empresa: BAÑOS ALLER CARLOS 014410459D SLNE
Administrador Unico
- Baños Aller Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5455 , F 178, S 9, H SE107884, I/A 1 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-41
Empresa: BAÑOS ALLER CARLOS 014410459D SLNE
Socio Único
- Baños Aller Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5455 , F 178, S 9, H SE107884, I/A 1 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-41
Administrador Solidario
- Baños Aller Carlos
- Baños Rodriguez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5259 , F 218, S 8, H SE 86770, I/A 1 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-41
Información de BAÑOS ALLER CARLOS
Mostramos los datos de BAÑOS ALLER CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAÑOS ALLER CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos