BANNISTER DAVID SANDERSON
Informe ejecutivo de BANNISTER DAVID SANDERSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BANNISTER DAVID SANDERSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IFTRAD SPAIN SL | Apoderado | 24/04/2024 | |
DAVIAN PROPERTIES SL | Administrador Unico | 24/04/2014 | |
THE SATELLITE WAREHOUSE SL | Liquidador | 30/12/2013 | 30/12/2013 |
THE SATELLITE WAREHOUSE SL | Administrador Unico | 17/12/2009 | 30/12/2013 |
VINCULACIONES DE BANNISTER DAVID SANDERSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BANNISTER DAVID SANDERSON
Empresa: IFTRAD SPAIN SL
Apoderado
- Bannister David Sanderson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2879, L 1792, F 150, S 8, H MA 51464, I/A 5 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-29
Empresa: DAVIAN PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Bannister David Sanderson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662, L 2573, F 192, S 8, H MA 73264, I/A 2 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-29
Empresa: THE SATELLITE WAREHOUSE SL
Liquidador
- Bannister David Sanderson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 200, S 8, H MA103683, I/A 3 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Empresa: THE SATELLITE WAREHOUSE SL
Administrador Unico
- Bannister David Sanderson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 200, S 8, H MA103683, I/A 3 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Empresa: THE SATELLITE WAREHOUSE SL
Administrador Unico
- Bannister David Sanderson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 199, S 8, H MA103683, I/A 1 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-29
Información de BANNISTER DAVID SANDERSON
Mostramos los datos de BANNISTER DAVID SANDERSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BANNISTER DAVID SANDERSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos