BANGCE ZHOU
Informe ejecutivo de BANGCE ZHOU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BANGCE ZHOU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIPSTER KINGDOM SL | Administrador Unico | 29/05/2014 | |
NIVIMI SL | Administrador Unico | 17/03/2014 | |
RED & YELLOW STORE SL | Administrador Unico | 11/10/2013 | |
LEMON STORE SL | Administrador Unico | 25/09/2013 |
VINCULACIONES DE BANGCE ZHOU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BANGCE ZHOU
Empresa: HIPSTER KINGDOM SL
Administrador Unico
- Bangce Zhou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44341 , F 106, S 8, H B 453305, I/A 1 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-08
Empresa: NIVIMI SL
Administrador Unico
- Bangce Zhou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44223 , F 15, S 8, H B 450069, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-08
Empresa: RED & YELLOW STORE SL
Administrador Unico
- Bangce Zhou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43969 , F 90, S 8, H B 443217, I/A 1 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-08
Empresa: LEMON STORE SL
Administrador Unico
- Bangce Zhou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43948 , F 199, S 8, H B 442573, I/A 1 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Información de BANGCE ZHOU
Mostramos los datos de BANGCE ZHOU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BANGCE ZHOU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos