BANET MARTINEZ ENRIC
Informe ejecutivo de BANET MARTINEZ ENRIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BANET MARTINEZ ENRIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRASSANES MARESME SA | Apoderado Solidario | 13/01/2022 |
VINCULACIONES DE BANET MARTINEZ ENRIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BANET MARTINEZ ENRIC
Empresa: DRASSANES MARESME SA
Apoderado Solidario
- Banet Martinez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22004 , F 121, S 8, H B 30215, I/A 13 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-08
Empresa: DRASSANES MARESME SA
Administrador Unico
- Banet Martinez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22004 , F 120, S 8, H B 30215, I/A 10 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Empresa: PROMOCIONS PEDRENY PARC SL
Liquidador
- Banet Martinez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39344 , F 198, S 8, H B 341694, I/A 3 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-08
Empresa: PROMOCIONS PEDRENY PARC SL
Administrador Unico
- Banet Martinez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39344 , F 198, S 8, H B 341694, I/A 3 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-08
Empresa: DRASSANES MARESME SA
Administrador Unico
- Banet Martinez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22004 , F 120, S 8, H B 30215, I/A 9 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-08
Información de BANET MARTINEZ ENRIC
Mostramos los datos de BANET MARTINEZ ENRIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BANET MARTINEZ ENRIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos