BANDERA OLIVA MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de BANDERA OLIVA MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BANDERA OLIVA MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOPCAR-DESIGN SL | Apoderado | 02/07/2024 | |
INVERSIONES ALCANDA SL | Apoderado | 19/12/2023 | |
TOPCAR-DESIGN SL | Apoderado | 27/05/2019 |
VINCULACIONES DE BANDERA OLIVA MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BANDERA OLIVA MARIA DEL MAR
Empresa: TOPCAR-DESIGN SL
Apoderado
- Bandera Oliva Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA121566, I/A 6 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-29
Empresa: INVERSIONES ALCANDA SL
Apoderado
- Bandera Oliva Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735, L 1648, F 109, S 8, H MA 47416, I/A 3 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Empresa: TOPCAR-DESIGN SL
Apoderado
- Bandera Oliva Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5232, L 4139, F 125, S 8, H MA121566, I/A 4 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-29
Empresa: UNIS PROPERTIES SL
Liquidador
- Bandera Oliva Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4229, L 3139, F 191, S 8, H MA 89225, I/A 8 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-7-29
Empresa: ALTERNATIVE METALS SL
Liquidador
- Bandera Oliva Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4746, L 3654, F 24, S 8, H MA104776, I/A 2 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-29
Información de BANDERA OLIVA MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de BANDERA OLIVA MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BANDERA OLIVA MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos