BANDA RUEDA ANTONIO COSME
Informe ejecutivo de BANDA RUEDA ANTONIO COSME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BANDA RUEDA ANTONIO COSME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEELCAPITAL EAFI SL | Administrador Unico | 15/07/2014 | |
GESFUTURO CAPITAL SL | Administrador Unico | 29/10/2013 | |
MANIGO ENTERPRISE SL | Administrador Unico | 25/10/2013 |
VINCULACIONES DE BANDA RUEDA ANTONIO COSME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BANDA RUEDA ANTONIO COSME
Empresa: THE HAPPY DOG COMPANY SL
Apoderado Mancomunado
- Banda Rueda Antonio Cosme
- Uribeetxebarria Rodriguez Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41056 , F 16, S 8, H M 728087, I/A 5 (03/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-28
Empresa: PENSIONEO SL
Consejero
- Banda Rueda Antonio Cosme
- Echecopar Alvarez Andres
- Uribeetxebarria Rodriguez Asier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41056 , F 15, S 8, H M 728087, I/A 3 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Empresa: PENSIONEO SL
Apoderado Mancomunado
- Banda Rueda Antonio Cosme
- Uribeetxebarria Rodriguez Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41056 , F 13, S 8, H M 728087, I/A 2 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-28
Empresa: PENSIONEO SL
Consejero
- Banda Rueda Antonio Cosme
- Echecopar Alvarez Andres
- Uribeetxebarria Rodriguez Asier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41056 , F 10, S 8, H M 728087, I/A 1 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-28
Empresa: FEELCAPITAL EAFI SL
Administrador Unico
- Banda Rueda Antonio Cosme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32479 , F 21, S 8, H M 584614, I/A 1 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-28
Empresa: GESFUTURO CAPITAL SL
Administrador Unico
- Banda Rueda Antonio Cosme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31545 , F 204, S 8, H M 567732, I/A 1 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Empresa: MANIGO ENTERPRISE SL
Administrador Unico
- Banda Rueda Antonio Cosme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18501 , F 73, S 8, H M 321455, I/A 2 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Apoderado
- Banda Rueda Antonio Cosme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22575 , F 189, S 8, H M 64432, I/A 126 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
Información de BANDA RUEDA ANTONIO COSME
Mostramos los datos de BANDA RUEDA ANTONIO COSME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BANDA RUEDA ANTONIO COSME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos