BANCHIO MARRERO PIER GIACOMO
Informe ejecutivo de BANCHIO MARRERO PIER GIACOMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BANCHIO MARRERO PIER GIACOMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALLDAY STORES SL | Administrador Solidario | 13/06/2024 | |
RESTOCONCEPT SL | Administrador Unico | 16/11/2021 | |
RESTOCONCEPT SL | Apoderado | 08/04/2021 | |
ITF SEATOBA SL | Administrador Unico | 09/11/2020 | |
PERBANOL SL | Socio Unico | 21/01/2020 | |
PERBANOL SL | Administrador Unico | 21/01/2020 | |
TOBAFINZ SL | Administrador Unico | 26/11/2019 | |
TOBAPROM CANARIAS SL | Administrador Unico | 28/03/2019 | |
PESBAN SA | Apoderado Solidario | 10/06/2013 | |
PESBAN SA | Apoderado Mancomunado | 29/05/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BANCHIO MARRERO PIER GIACOMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BANCHIO MARRERO PIER GIACOMO
Empresa: ALLDAY STORES SL
Administrador Solidario
- Banchio Marrero Pier Giacomo
- Santana Muñoz Domingo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 53305, I/A 5 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-35
Empresa: PROMOPURNA SL
Administrador Unico
- Banchio Marrero Pier Giacomo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2272 , F 66, S 8, H GC 55370, I/A 8 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-35
Empresa: PROMOPURNA SL
Apoderado
- Banchio Marrero Pier Giacomo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 146, S 8, H GC 55370, I/A 5 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-35
Empresa: ITF SEATOBA SL
Administrador Unico
- Banchio Marrero Pier Giacomo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 224, S 8, H GC 43720, I/A 12 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-35
Empresa: PERBANOL SL
Administrador Unico
- Banchio Marrero Pier Giacomo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 27, S 8, H GC 56585, I/A 1 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-35
Empresa: PERBANOL SL
Socio Único
- Banchio Marrero Pier Giacomo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 27, S 8, H GC 56585, I/A 1 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-35
Empresa: RESTOCONCEPT SL
Administrador Unico
- Banchio Marrero Pier Giacomo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1973 , F 223, S 8, H GC 43720, I/A 10 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-35
Empresa: PROMOPURNA SL
Administrador Unico
- Banchio Marrero Pier Giacomo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 146, S 8, H GC 55370, I/A 4 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-35
Empresa: TOBAFINZ SL
Administrador Unico
- Banchio Marrero Pier Giacomo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2230 , F 95, S 8, H GC 56289, I/A 1 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-35
Empresa: TOBAFINZ SL
Socio Único
- Banchio Marrero Pier Giacomo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2230 , F 95, S 8, H GC 56289, I/A 1 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-35
VER MAS ACTOS
Información de BANCHIO MARRERO PIER GIACOMO
Mostramos los datos de BANCHIO MARRERO PIER GIACOMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BANCHIO MARRERO PIER GIACOMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos