BANCELLS CARRANCIO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de BANCELLS CARRANCIO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BANCELLS CARRANCIO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AJ BANCELLS CONSULTORIA ENERGETICA SL | Administrador Unico | 27/01/2020 | |
AUTOMOTOOCASION SL | Administrador Solidario | 13/01/2020 |
VINCULACIONES DE BANCELLS CARRANCIO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BANCELLS CARRANCIO FRANCISCO JAVIER
Empresa: ARJA PERBAN GESTION SL
Administrador Unico
- Bancells Carrancio Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 165, S 8, H C 58358, I/A 2 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-15
Empresa: ARJA PERBAN GESTION SL
Administrador Solidario
- Bancells Carrancio Francisco Javier
- Perez Lorenzo Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 165, S 8, H C 58358, I/A 2 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-15
Empresa: AUTOMOTOOCASION SL
Administrador Solidario
- Bancells Carrancio Francisco Javier
- Perez Lorenzo Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 145, S 8, H C 59224, I/A 1 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-15
Empresa: ARJA PERBAN GESTION SL
Administrador Solidario
- Bancells Carrancio Francisco Javier
- Perez Lorenzo Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 165, S 8, H C 58358, I/A 1 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-15
Empresa: ENCRUCIJADA 2009 SLNE
Administrador Mancomunado
- Bancells Carrancio Francisco Javier
- Garcia De Arriba Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3365 , F 202, S 8, H C 45298, I/A 3 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-15
Administrador Mancomunado
- Bancells Carrancio Francisco Javier
- Garcia De Arriba Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3365 , F 201, S 8, H C 45298, I/A 1 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-15
Información de BANCELLS CARRANCIO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de BANCELLS CARRANCIO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BANCELLS CARRANCIO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos