BALTAR PARDO BEATRIZ
Informe ejecutivo de BALTAR PARDO BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BALTAR PARDO BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WISERENTR DIGITAL SL | Consejero | 10/01/2022 | |
WISERENTR DIGITAL SL | Apoderado Solidario | 30/08/2021 | |
EN ESPAÑA | Apoderado Solidario | 06/06/2016 | |
EN ESPAÑA | Apoderado | 11/03/2015 | |
EN ESPAÑA | R.L.C.Perma. | 24/06/2014 | |
EN ESPAÑA | Apoderado | 24/06/2014 |
VINCULACIONES DE BALTAR PARDO BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALTAR PARDO BEATRIZ
Empresa: WISERENTR DIGITAL SL
Apoderado
Consejero
- Baltar Pardo Beatriz
- Cochrane Archie Iain Thomas Blair Lord Archie
- Sanchez Fernandez Carlos
Director General
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41570 , F 41, S 8, H M 736476, I/A 6 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: WISERENTR DIGITAL SL
Apoderado Solidario
- Baltar Pardo Beatriz
- Torrente Leguina Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41570 , F 39, S 8, H M 736476, I/A 3 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
Empresa: NF MONEY LTD
Apoderado
- Baltar Pardo Beatriz
- Sanchez Fernandez Carlos
- Torrente Leguina Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 145, S 8, H M 575738, I/A 6 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: NF MONEY LTD
R.L.C.Perma.
- Baltar Pardo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 145, S 8, H M 575738, I/A 6 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: ORWELL UNION PARTNERS LLP
Apoderado Solidario
- Baltar Pardo Beatriz
- Torrente Leguina Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 117, S 8, H M 575737, I/A 5 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Empresa: ORWELL UNION PARTNERS LLP
Apoderado
- Baltar Pardo Beatriz
- Baltar Pardo Beatriz
- Torrente Leguina Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 116, S 8, H M 575737, I/A 4 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-28
Empresa: ORWELL UNION LTD
Apoderado
- Baltar Pardo Beatriz
- Baltar Pardo Beatriz
- Torrente Leguina Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 144, S 8, H M 575738, I/A 4 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Empresa: ORWELL UNION LTD
Apoderado
- Baltar Pardo Beatriz
- Torrente Leguina Jose Antonio
R.L.C.Perma.
- Baltar Pardo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 135, S 8, H M 575738, I/A 1 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Empresa: ORWELL UNION PARTNERS LLP
Apoderado
- Baltar Pardo Beatriz
- Torrente Leguina Jose Antonio
R.L.C.Perma.
- Baltar Pardo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 107, S 8, H M 575737, I/A 1 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Información de BALTAR PARDO BEATRIZ
Mostramos los datos de BALTAR PARDO BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALTAR PARDO BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos