BALLETBO FONS FRANCESC
Informe ejecutivo de BALLETBO FONS FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BALLETBO FONS FRANCESC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACOFARMA DISTRIBUCION SA | Apoderado | 18/08/2022 |
VINCULACIONES DE BALLETBO FONS FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLETBO FONS FRANCESC
Empresa: ACOFARMA DISTRIBUCION SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34034 , F 143, S 8, H M 187362, I/A 46 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-28
Empresa: ACOFARMA DISTRIBUCION SA
Apoderado
- Balletbo Fons Francesc
- Casas Sanchez Xavier
- Diaz Valera Antonio
- Gavilan Ramos Susana
- Sanchez Reyes Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34034 , F 143, S 8, H M 187362, I/A 46 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-28
Empresa: ACOFARMA DISTRIBUCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Balletbo Fons Francesc
- Casas Sanchez Xavier
- Contijoch Huguet Carolina
- Gavilan Ramos Susana
- Gonzalez Minor Eladio
- Sanchez Reyes Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34034 , F 142, S 8, H M 187362, I/A 44 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Empresa: ACOFARMA DISTRIBUCION SA
Apoderado
- Balletbo Fons Francesc
- Casas Sanchez Xavier
- Diaz Valera Antonio
- Gavilan Ramos Susana
- Sanchez Reyes Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34034 , F 140, S 8, H M 187362, I/A 42 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-28
Empresa: ACOFARMA DISTRIBUCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Balletbo Fons Francesc
- Casas Sanchez Xavier
- Contijoch Huguet Carolina
- Gavilan Ramos Susana
- Gonzalez Minor Eladio
- Sanchez Reyes Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34034 , F 125, S 8, H M 187362, I/A 33 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
Empresa: ACOFARMA DISTRIBUCION SA
Apoderado
- Balletbo Fons Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31233 , F 225, S 8, H M 187362, I/A 29 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Información de BALLETBO FONS FRANCESC
Mostramos los datos de BALLETBO FONS FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLETBO FONS FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos