BALLESTEROS RUBIO JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de BALLESTEROS RUBIO JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALLESTEROS RUBIO JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BONITA RIDES SL | Socio Unico | 02/10/2017 | 22/02/2018 |
BONITA RIDES SL | Administrador Unico | 02/10/2017 | 22/02/2018 |
BR SPORTS MATERIAL DEPORTIVO SL | Socio Unico | 25/05/2016 | 05/07/2016 |
BR SPORTS MATERIAL DEPORTIVO SL | Administrador Unico | 25/05/2016 | 05/07/2016 |
BR SPORTS MATERIAL DEPORTIVO SL | Liquidador Unico | 05/07/2016 | 05/07/2016 |
VINCULACIONES DE BALLESTEROS RUBIO JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTEROS RUBIO JOSE ANGEL
Empresa: BONITA RIDES SL
Administrador Unico
- Ballesteros Rubio Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5688 , F 180, S 8, H SE 97199, I/A 3 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-41
Empresa: BONITA RIDES SL
Administrador Unico
- Ballesteros Rubio Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5688 , F 180, S 8, H SE 97199, I/A 2 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-41
Empresa: BONITA RIDES SL
Socio Único
- Ballesteros Rubio Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5688 , F 180, S 8, H SE 97199, I/A 2 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-41
Empresa: BR SPORTS MATERIAL DEPORTIVO SL
Liquidador Unico
- Ballesteros Rubio Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6196 , F 97, S 8, H SE109590, I/A 2 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-41
Empresa: BR SPORTS MATERIAL DEPORTIVO SL
Administrador Unico
- Ballesteros Rubio Jose Angel
Liquidador Unico
- Ballesteros Rubio Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6196 , F 97, S 8, H SE109590, I/A 2 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-41
Empresa: BR SPORTS MATERIAL DEPORTIVO SL
Administrador Unico
- Ballesteros Rubio Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6196 , F 97, S 8, H SE109590, I/A 1 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-41
Empresa: BR SPORTS MATERIAL DEPORTIVO SL
Socio Único
- Ballesteros Rubio Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6196 , F 97, S 8, H SE109590, I/A 1 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-41
Información de BALLESTEROS RUBIO JOSE ANGEL
Mostramos los datos de BALLESTEROS RUBIO JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTEROS RUBIO JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos