BALLESTEROS RODRIGUEZ JUAN
Informe ejecutivo de BALLESTEROS RODRIGUEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BALLESTEROS RODRIGUEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURGY ENERGY GROUP SA | Apoderado | 16/03/2020 | 22/07/2022 |
GENERAL DE EDIFICIOS Y SOLARES SL | Apoderado | 17/03/2020 | 08/07/2022 |
UNION FENOSA GAS SA | Apoderado Solidario | 06/05/2021 | 11/03/2022 |
VINCULACIONES DE BALLESTEROS RODRIGUEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTEROS RODRIGUEZ JUAN
Empresa: NATURGY ENERGY GROUP SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36567 , F 113, S 8, H M 656514, I/A 118 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
Empresa: GENERAL DE EDIFICIOS Y SOLARES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Ballesteros Rodriguez Juan
- Huerta Martinez Antonio
- Perea Unceta Jose Antonio
- Torrente Muñoz Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40986 , F 20, S 8, H M 151662, I/A 134 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
Empresa: UNION FENOSA GAS SA
Apoderado Solidario
- Ballesteros Rodriguez Juan
- Morales Schmid Gregorio
- Olano Nabal Cesar
- Tuñon Valladares Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41417 , F 132, S 8, H M 205413, I/A 82 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-28
Empresa: UNION FENOSA GAS SA
Apoderado Solidario
- Ballesteros Rodriguez Juan
- Jimenez Soler Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41417 , F 130, S 8, H M 205413, I/A 78 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28
Empresa: GENERAL DE EDIFICIOS Y SOLARES SL
Apoderado
- Ballesteros Rodriguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9535 , F 156, S 8, H M 151662, I/A 118 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Empresa: NATURGY ENERGY GROUP SA
Apoderado
- Ballesteros Rodriguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36567 , F 83, S 8, H M 656514, I/A 70 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Información de BALLESTEROS RODRIGUEZ JUAN
Mostramos los datos de BALLESTEROS RODRIGUEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTEROS RODRIGUEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos