BALLESTEROS MORIÑIGO LUIS JESUS
Informe ejecutivo de BALLESTEROS MORIÑIGO LUIS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALLESTEROS MORIÑIGO LUIS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTO SECO DE MADRID SA S.M.E | Consejero | 12/11/2010 | 09/07/2012 |
SEPES URBANA SA | Liquidador | 02/02/2011 | 06/06/2011 |
VINCULACIONES DE BALLESTEROS MORIÑIGO LUIS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTEROS MORIÑIGO LUIS JESUS
Empresa: PUERTO SECO DE MADRID SA
Consejero
- Ballesteros Moriñigo Luis Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26408 , F 158, S 8, H M 171154, I/A 54 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-28
Empresa: SEPES URBANA SA
Liquidador
- Ballesteros Moriñigo Luis Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26812 , F 41, S 8, H M 483118, I/A 3 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-28
Empresa: PUERTO SECO DE MADRID SA
Consejero
- Ballesteros Moriñigo Luis Jesus
- Hinojosa Fernandez De Angulo Alicia
- Hormaechea Escos Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26408 , F 156, S 8, H M 171154, I/A 49 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-28
Información de BALLESTEROS MORIÑIGO LUIS JESUS
Mostramos los datos de BALLESTEROS MORIÑIGO LUIS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTEROS MORIÑIGO LUIS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos