BALLESTEROS LOPEZ- PELAEZ CRISTINA
Informe ejecutivo de BALLESTEROS LOPEZ- PELAEZ CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALLESTEROS LOPEZ- PELAEZ CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAQUIPISA SL | Administrador Unico | 12/07/2022 | 15/07/2022 |
BAQUIPISA SL | Liquidador | 15/07/2022 | 15/07/2022 |
CONSULTORIA BAQUIPISA SL | Administrador Unico | 09/03/2017 | 08/11/2021 |
CONSULTORIA BAQUIPISA SL | Liquidador | 08/11/2021 | 08/11/2021 |
VINCULACIONES DE BALLESTEROS LOPEZ- PELAEZ CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTEROS LOPEZ- PELAEZ CRISTINA
Empresa: BAQUIPISA SL
Liquidador
- Ballesteros Lopez- Pelaez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4198 , F 85, S 8, H M 69836, I/A 7 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-28
Empresa: BAQUIPISA SL
Administrador Unico
- Ballesteros Lopez- Pelaez Cristina
Liquidador
- Ballesteros Lopez- Pelaez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4198 , F 85, S 8, H M 69836, I/A 7 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-28
Empresa: BAQUIPISA SL
Administrador Unico
- Ballesteros Lopez- Pelaez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4198 , F 85, S 8, H M 69836, I/A 6 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: CONSULTORIA BAQUIPISA SL
Liquidador
- Ballesteros Lopez- Pelaez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35718 , F 69, S 8, H M 641857, I/A 2 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Empresa: CONSULTORIA BAQUIPISA SL
Administrador Unico
- Ballesteros Lopez- Pelaez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35718 , F 69, S 8, H M 641857, I/A 2 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Empresa: CONSULTORIA BAQUIPISA SL
Administrador Unico
- Ballesteros Lopez- Pelaez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35718 , F 64, S 8, H M 641857, I/A 1 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Información de BALLESTEROS LOPEZ- PELAEZ CRISTINA
Mostramos los datos de BALLESTEROS LOPEZ- PELAEZ CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTEROS LOPEZ- PELAEZ CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos