BALLESTEROS HERNANDEZ JUAN LUIS
Informe ejecutivo de BALLESTEROS HERNANDEZ JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALLESTEROS HERNANDEZ JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLDENDOLPHIN SL | Apoderado | 04/12/2012 |
VINCULACIONES DE BALLESTEROS HERNANDEZ JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTEROS HERNANDEZ JUAN LUIS
Empresa: TRAFICOS Y SERVICIOS MARITIMOS SA
Consejero
- Ballesteros Hernandez Juan Luis
- Molina Fernandez Antonio
- Molina Gonzalez Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240, L 153, F 115, S 8, H MA 6538, I/A 4 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-29
Empresa: TRAFICOS Y SERVICIOS MARITIMOS SA
Consejero
- Ballesteros Hernandez Juan Luis
- Molina Fernandez Antonio
- Molina Gonzalez Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240, L 153, F 115, S 8, H MA 6538, I/A 3 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-29
Empresa: TRAFICOS Y SERVICIOS MARITIMOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ballesteros Hernandez Juan Luis
- Fernandez Morales Juan
- Molina Gonzalez Antonio
Presidente
Secretario
- Ballesteros Hernandez Juan Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240, L 153, F 113, S 8, H MA 6538, I/A 1 B (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-29
Secretario No Consejero
- Ballesteros Hernandez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 47, S 8, H GR 6770, I/A 14 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-18
Empresa: GOLDENDOLPHIN SL
Apoderado
- Ballesteros Hernandez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113, L 2026, F 88, S 8, H MA 57927, I/A 3 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-29
Consejero
Secretario No Consejero
- Ballesteros Hernandez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 45, S 8, H GR 6770, I/A 11 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-18
Información de BALLESTEROS HERNANDEZ JUAN LUIS
Mostramos los datos de BALLESTEROS HERNANDEZ JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTEROS HERNANDEZ JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos