BALLESTEROS GARCIA SEBASTIAN
Informe ejecutivo de BALLESTEROS GARCIA SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BALLESTEROS GARCIA SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARPYDECOR INTERIORISMO SL | Administrador Unico | 30/08/2024 | |
CARPYDECOR INTERIORISMO SL | Socio Unico | 30/08/2024 | |
VALENCIA HOME TEXTIL SL | Administrador Solidario | 20/04/2021 |
VINCULACIONES DE BALLESTEROS GARCIA SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTEROS GARCIA SEBASTIAN
Empresa: CARPYDECOR INTERIORISMO SL
Administrador Unico
- Ballesteros Garcia Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220433, I/A 1 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-46
Empresa: CARPYDECOR INTERIORISMO SL
Socio Único
- Ballesteros Garcia Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220433, I/A 1 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-46
Empresa: INSTALACIONES Y PROYECTOS DISEÑO SL
Liquidador Unico
- Ballesteros Garcia Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9486, L 6768, F 156, S 8, H V 149071, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-46
Empresa: INSTALACIONES Y PROYECTOS DISEÑO SL
Administrador Unico
- Ballesteros Garcia Sebastian
Liquidador Unico
- Ballesteros Garcia Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9486, L 6768, F 156, S 8, H V 149071, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-46
Empresa: VALENCIA HOME TEXTIL SL
Administrador Solidario
- Ballesteros Garcia Sebastian
- Bargallo Lozano Ismael Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10977, L 8255, F 115, S 8, H V 197853, I/A 1 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-46
Administrador Unico
- Ballesteros Garcia Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9486, L 6768, F 154, S 8, H V 149071, I/A 1 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-46
Socio Único
- Ballesteros Garcia Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9486, L 6768, F 154, S 8, H V 149071, I/A 1 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-46
Información de BALLESTEROS GARCIA SEBASTIAN
Mostramos los datos de BALLESTEROS GARCIA SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTEROS GARCIA SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos