BALLESTEROS BUENO MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de BALLESTEROS BUENO MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BALLESTEROS BUENO MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES INMOBILIARIAS VALLE JALON SL | Socio Unico | 17/11/2020 | |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS VALLE JALON SL | Administrador Unico | 17/11/2020 |
VINCULACIONES DE BALLESTEROS BUENO MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTEROS BUENO MARIA VICTORIA
Administrador Unico
- Ballesteros Bueno Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332 , F 49, S 8, H A 171912, I/A 1 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-03
Socio Único
- Ballesteros Bueno Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332 , F 49, S 8, H A 171912, I/A 1 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-03
Empresa: INTEGRA MENT SL
Administrador Unico
- Ballesteros Bueno Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3825 , F 62, S 8, H A 142971, I/A 2 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-03
Empresa: INTEGRA MENT SL
Administrador Unico
- Ballesteros Bueno Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3825 , F 61, S 8, H A 142971, I/A 1 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-03
Información de BALLESTEROS BUENO MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de BALLESTEROS BUENO MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTEROS BUENO MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos