BALLESTERO DIAZ FERNANDO
Informe ejecutivo de BALLESTERO DIAZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BALLESTERO DIAZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPASA AGRICULTURA Y GANADERIA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL SA | Consejero | 05/06/2014 | 16/08/2017 |
ORANGE CATALUNYA XARXES DE TELECOMUNICACIONS SA | Secretario No Consejero | 26/01/2009 | 27/06/2013 |
ORANGE CATALUNYA XARXES DE TELECOMUNICACIONS SA | Apoderado | 06/05/2009 | 27/06/2013 |
ORANGE ESPAGNE SA | Secretario | 10/05/2013 | |
ORANGE ESPAGNE DISTRIBUCION SA | Apoderado | 26/05/2010 | 26/02/2013 |
ORANGE ESPAÑA VIRTUAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/12/2012 | 26/02/2013 |
ORANGE ESPAÑA SERVICIOS DE TELEMARKETING SA | Apoderado Solidario | 24/02/2012 | 25/02/2013 |
ORANGE ESPAGNE SA | Apoderado | 05/05/2011 | 25/02/2013 |
VINCULACIONES DE BALLESTERO DIAZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTERO DIAZ FERNANDO
Consejero Delegado
Consejero
- Ballestero Diaz Fernando
- Escribano Mora Carlos Javier
- Lueso Sordo Josefa
- Martinez Calvete Jose Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207 , F 36, S 8, H CA 32150, I/A 53 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-11
Empresa: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERIA SA
Consejero
- Ballestero Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2100 , F 6, S 8, H CA 32150, I/A 41 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-11
Apoderado
- Alquezar Gomez Ignacio
- Ballestero Diaz Fernando
- Duran Perez Maria Berta
- Sala Gomez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43130 , F 132, S 8, H B 184243, I/A 83 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-08
Secretario No Consejero
- Ballestero Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43130 , F 132, S 8, H B 184243, I/A 82 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-08
Empresa: FRANCE TELECOM ESPAÑA SA
Secretario
- Ballestero Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29154 , F 120, S 8, H M 213468, I/A 233 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Empresa: ORANGE ESPAÑA VIRTUAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ballestero Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27205 , F 135, S 8, H M 432374, I/A 24 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Empresa: FRANCE TELECOM ESPAÑA SA
Apoderado
- Ballestero Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29154 , F 114, S 8, H M 213468, I/A 228 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Apoderado
- Ballestero Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26051 , F 143, S 8, H M 234637, I/A 18 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-28
Apoderado Solidario
- Ballestero Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29445 , F 93, S 8, H M 530002, I/A 7 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-28
Empresa: KPN SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27205 , F 130, S 8, H M 432374, I/A 20 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-28
VER MAS ACTOS
Información de BALLESTERO DIAZ FERNANDO
Mostramos los datos de BALLESTERO DIAZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTERO DIAZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos