BALLESTER VALLS GUSTAU
Informe ejecutivo de BALLESTER VALLS GUSTAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALLESTER VALLS GUSTAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHENIXIA SALES & ENGINEERING SL | Administrador Unico | 05/01/2012 | |
PHENIXIA SALES & ENGINEERING SL | Liquidador | 05/01/2012 | 05/01/2012 |
NATEC PRESS SL | Administrador Unico | 22/12/2011 | |
NATEC PRESS SL | Liquidador | 22/12/2011 | 22/12/2011 |
PHENIXIA SALES & ENGINEERING SL | Apoderado | 19/12/2011 |
VINCULACIONES DE BALLESTER VALLS GUSTAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTER VALLS GUSTAU
Empresa: PHENIXIA SALES & ENGINEERING SL
Liquidador
- Ballester Valls Gustau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35889 , F 116, S 8, H B 269969, I/A 8 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Empresa: PHENIXIA SALES & ENGINEERING SL
Administrador Unico
- Ballester Valls Gustau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35889 , F 116, S 8, H B 269969, I/A 8 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Empresa: NATEC PRESS SL
Liquidador
- Ballester Valls Gustau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38828 , F 67, S 8, H B 337176, I/A 3 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-08
Empresa: NATEC PRESS SL
Administrador Unico
- Ballester Valls Gustau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38828 , F 67, S 8, H B 337176, I/A 3 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-08
Empresa: PHENIXIA SALES & ENGINEERING SL
Apoderado
- Ballester Valls Gustau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35889 , F 116, S 8, H B 269969, I/A 7 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-08
Información de BALLESTER VALLS GUSTAU
Mostramos los datos de BALLESTER VALLS GUSTAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTER VALLS GUSTAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos