BALLESTER ORS HECTOR
Informe ejecutivo de BALLESTER ORS HECTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BALLESTER ORS HECTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASIA PARETES SL | Administrador Unico | 27/07/2020 | |
ELECTRO HIPER EUROPA LEVANTE SL | Presidente | 11/07/2018 | |
ELECTRO HIPER EUROPA LEVANTE SL | Consejero Delegado | 11/07/2018 | |
ELECTRO HIPER EUROPA LEVANTE SL | Consejero | 11/07/2018 | |
ELECTROHOGAR FERRANDO SL | Administrador Unico | 08/06/2018 | |
GRUPO SEGESA CADENA REDDER SA | Consejero | 08/02/2018 | |
BENIJORCAM SL | Administrador Unico | 30/03/2015 | |
DIELBA ELECTRODOMESTICOS SL | Administrador Unico | 30/03/2015 | |
ELECTRODOMESTICOS BALLESTER SL | Administrador Unico | 30/03/2015 | |
NEXIA GB SL | Administrador Unico | 30/03/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BALLESTER ORS HECTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTER ORS HECTOR
Empresa: MEDIRED COMERCIAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ballester Ors Hector
- Benajes Lafuente Ignacio
- Pineda Mut Raquel
- Prieto Lopez Ramon
- Ramirez Viñes Francisco Javier
Consejero
- Ballester Ors Hector
- Benajes Lafuente Ignacio
- Pineda Mut Raquel
- Prieto Lopez Ramon
- Ramirez Viñes Francisco Javier
Presidente
- Ballester Ors Hector
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8958, L 6243, F 5, S 8, H V 131311, I/A 9 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-46
Empresa: MEDIRED GESTION SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ballester Ors Hector
- Benajes Lafuente Ignacio
- Pineda Mut Raquel
- Prieto Lopez Ramon
- Ramirez Viñes Francisco Javier
Consejero
- Ballester Ors Hector
- Benajes Lafuente Ignacio
- Pineda Mut Raquel
- Prieto Lopez Ramon
- Ramirez Viñes Francisco Javier
Presidente
- Ballester Ors Hector
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8988, L 6273, F 61, S 8, H V 132346, I/A 8 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-46
Empresa: MASIA PARETES SL
Administrador Unico
- Ballester Ors Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1818, L 1378, F 6, S 8, H CS 43220, I/A 1 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-12
Empresa: ELECTRO HIPER EUROPA LEVANTE SL
Consejero Delegado
- Ballester Ors Hector
Consejero
- Ballester Ors Hector
- Cintas Arroyo David
- Garcia Herrera Alejandro
- Garcia Herrera Francisco Manuel
Presidente
- Ballester Ors Hector
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1764, L 1325, F 73, S 8, H CS 41209, I/A 1 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-12
Empresa: ELECTROHOGAR FERRANDO SL
Administrador Unico
- Ballester Ors Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3894, L 1206, F 129, S 8, H V 16392, I/A 20 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-46
Empresa: GRUPO SEGESA CADENA REDDER SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40547 , F 96, S 8, H B 135320, I/A 42 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-08
Empresa: GRUPO SEGESA CADENA REDDER SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40547 , F 96, S 8, H B 135320, I/A 42 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-08
Empresa: GRUPO BALLESTER 25 SL
Administrador Unico
- Ballester Ors Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1295, L 858, F 101, S 8, H CS 24579, I/A 3 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-12
Empresa: NEXIA GB SL
Administrador Unico
- Ballester Ors Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933, L 498, F 171, S 8, H CS 13868, I/A 6 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-12
Empresa: ELECTRODOMESTICOS BALLESTER SL
Administrador Unico
- Ballester Ors Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596, L 163, F 12, S 8, H CS 4419, I/A 16 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-12
VER MAS ACTOS
Información de BALLESTER ORS HECTOR
Mostramos los datos de BALLESTER ORS HECTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTER ORS HECTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos