BALLESTER LINARES ENRIQUE
Informe ejecutivo de BALLESTER LINARES ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BALLESTER LINARES ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAST LAS MILLE SL | Socio Unico | 06/09/2022 | |
FAST LAS MILLE SL | Administrador Unico | 06/09/2022 | |
BASLI HOSTELERIA SL | Socio Unico | 14/07/2017 | |
BASLI HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 14/07/2017 | |
MUNDO EROTICO SL | Socio Unico | 21/06/2017 | |
MUNDO EROTICO SL | Administrador Unico | 21/06/2017 | |
BASOPE DISTRIBUCION SL | Socio Unico | 10/02/2017 | |
BASOPE DISTRIBUCION SL | Administrador Unico | 10/02/2017 |
VINCULACIONES DE BALLESTER LINARES ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTER LINARES ENRIQUE
Empresa: FAST LAS MILLE SL
Administrador Unico
- Ballester Linares Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 144, S 8, H TO 45133, I/A 1 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-45
Empresa: FAST LAS MILLE SL
Socio Único
- Ballester Linares Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 144, S 8, H TO 45133, I/A 1 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-45
Empresa: BASLI HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Ballester Linares Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36198 , F 80, S 8, H M 650502, I/A 1 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Empresa: BASLI HOSTELERIA SL
Socio Único
- Ballester Linares Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36198 , F 80, S 8, H M 650502, I/A 1 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Empresa: MUNDO EROTICO SL
Administrador Unico
- Ballester Linares Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36095 , F 62, S 8, H M 648552, I/A 1 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Empresa: MUNDO EROTICO SL
Socio Único
- Ballester Linares Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36095 , F 62, S 8, H M 648552, I/A 1 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Empresa: BASOPE DISTRIBUCION SL
Administrador Unico
- Ballester Linares Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35572 , F 172, S 8, H M 639359, I/A 1 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Empresa: BASOPE DISTRIBUCION SL
Socio Único
- Ballester Linares Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35572 , F 172, S 8, H M 639359, I/A 1 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Información de BALLESTER LINARES ENRIQUE
Mostramos los datos de BALLESTER LINARES ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTER LINARES ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos