BALLESTER FORNES ROSA FRANCISCA
Informe ejecutivo de BALLESTER FORNES ROSA FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BALLESTER FORNES ROSA FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARJALS RENTING SL | Liquidador | 01/03/2023 | 01/03/2023 |
MARJALS RENTING SL | Administrador Unico | 16/11/2015 | 01/03/2023 |
DURA BALLESTER SL | Administrador Unico | 04/03/2011 | 23/12/2022 |
DURA BALLESTER SL | Liquidador | 23/12/2022 | 23/12/2022 |
BALLESTER-FORNES SL | Liquidador | 30/06/2022 | 30/06/2022 |
INMOBILIARIA TWINKLE 2006 SL | Administrador Mancomunado | 12/03/2020 | |
PIENSOS DURA SL | Administrador Unico | 23/05/2012 | 10/12/2019 |
PIENSOS DURA SL | Apoderado | 11/03/2009 |
VINCULACIONES DE BALLESTER FORNES ROSA FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTER FORNES ROSA FRANCISCA
Empresa: MARJALS RENTING SL
Liquidador
- Ballester Fornes Rosa Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3899 , F 189, S 8, H A 147345, I/A 2 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-03
Empresa: MARJALS RENTING SL
Administrador Unico
- Ballester Fornes Rosa Francisca
Liquidador
- Ballester Fornes Rosa Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3899 , F 189, S 8, H A 147345, I/A 2 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-03
Empresa: DURA BALLESTER SL
Liquidador
- Ballester Fornes Rosa Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 161, S 8, H A 66076, I/A 3 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-03
Empresa: DURA BALLESTER SL
Administrador Unico
- Ballester Fornes Rosa Francisca
Liquidador
- Ballester Fornes Rosa Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 161, S 8, H A 66076, I/A 3 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-03
Empresa: BALLESTER-FORNES SL
Liquidador
- Ballester Fornes Rosa Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 163, S 8, H A 9487, I/A 2 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-03
Empresa: BALLESTER-FORNES SL
Administrador Unico
Liquidador
- Ballester Fornes Rosa Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 163, S 8, H A 9487, I/A 2 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-03
Empresa: INMOBILIARIA TWINKLE 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Ballester Fornes Rosa Francisca
- Torio Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4253 , F 62, S 8, H A 167383, I/A 3 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-03
Empresa: PIENSOS DURA SL
Administrador Unico
- Ballester Fornes Rosa Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10675, L 7956, F 109, S 8, H V 187887, I/A 3 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-46
Empresa: MARJALS RENTING SL
Administrador Unico
- Ballester Fornes Rosa Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3899 , F 188, S 8, H A 147345, I/A 1 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-03
Empresa: PIENSOS DURA SL
Administrador Unico
- Ballester Fornes Rosa Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2215 , F 123, S 8, H A 52731, I/A 7 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-03
VER MAS ACTOS
Información de BALLESTER FORNES ROSA FRANCISCA
Mostramos los datos de BALLESTER FORNES ROSA FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTER FORNES ROSA FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos