BALLESTER DEL TOVAR ENRIQUE
Informe ejecutivo de BALLESTER DEL TOVAR ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALLESTER DEL TOVAR ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNGAVE LAND SA | Administrador Solidario | 20/09/2012 | |
INREDIT SL | Administrador Solidario | 27/07/2012 |
VINCULACIONES DE BALLESTER DEL TOVAR ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTER DEL TOVAR ENRIQUE
Empresa: SUNGAVE LAND SA
Administrador Solidario
- Ballester Del Tovar Enrique
- Ballester Rios Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8569, L 5857, F 45, S 8, H V 117964, I/A 6 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-189-46
Empresa: BALINVEST PREMIUM SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ballester Del Tovar Enrique
- Ballester Rios Enrique
- Puchal Sanchez Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8563, L 5851, F 8, S 8, H V 117748, I/A 5 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-46
Empresa: INREDIT SL
Administrador Solidario
- Ballester Del Tovar Enrique
- Ballester Rios Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9503, L 6785, F 121, S 8, H V 149637, I/A 1 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-46
Empresa: VIA TOSCANA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ballester Del Tovar Enrique
- Ballester Rios Enrique
- Cervera Lacruz Fernando
- Cuñat Paredes Ana Maria
- Hidalgo Boronat Francisco
- Miguel Belenguer Jose Luis
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7370, L 4671, F 25, S 8, H V 87464, I/A 4 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-46
Información de BALLESTER DEL TOVAR ENRIQUE
Mostramos los datos de BALLESTER DEL TOVAR ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTER DEL TOVAR ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos