BALLESTER COLOME CESAR
Informe ejecutivo de BALLESTER COLOME CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BALLESTER COLOME CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHOWROOM TEN SL | Administrador Unico | 17/03/2009 |
VINCULACIONES DE BALLESTER COLOME CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTER COLOME CESAR
Empresa: BCN SCARPE & ACCESSORIES SL
Liquidador
- Ballester Colome Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45796 , F 16, S 8, H B 499315, I/A 2 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: BCN SCARPE & ACCESSORIES SL
Administrador Solidario
- Ballester Colome Cesar
- Cano Racero Carmen
- Diaz Fernandez Maria Luisa
- Vives Galobart Isidro
Liquidador
- Ballester Colome Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45796 , F 16, S 8, H B 499315, I/A 2 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: BCN SCARPE & ACCESSORIES SL
Administrador Solidario
- Ballester Colome Cesar
- Cano Racero Carmen
- Diaz Fernandez Maria Luisa
- Vives Galobart Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45796 , F 15, S 8, H B 499315, I/A 1 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-08
Empresa: SHOWROOM TEN SL
Administrador Unico
- Ballester Colome Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38799 , F 23, S 8, H B 335920, I/A 3 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Información de BALLESTER COLOME CESAR
Mostramos los datos de BALLESTER COLOME CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTER COLOME CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos