BALLESTER BELMONTE JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de BALLESTER BELMONTE JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BALLESTER BELMONTE JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HILOS Y CUERDAS DEL SEGURA SL | Apoderado Solidario | 14/05/2012 | |
CORDELERIA LA BALLESTA SL | Apoderado Solidario | 14/05/2012 |
VINCULACIONES DE BALLESTER BELMONTE JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTER BELMONTE JOSE MANUEL
Empresa: IMPERCOVEGA AGUILAR RUIZ SL
Liquidador Solidario
- Aguilar Carceles Juan Miguel
- Ballester Belmonte Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4568 , F 202, S 8, H A 185266, I/A 2 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-03
Empresa: IMPERCOVEGA AGUILAR RUIZ SL
Administrador Solidario
- Aguilar Carceles Juan Miguel
- Ballester Belmonte Jose Manuel
Liquidador Solidario
- Aguilar Carceles Juan Miguel
- Ballester Belmonte Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4568 , F 202, S 8, H A 185266, I/A 2 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-03
Empresa: IMPERCOVEGA AGUILAR RUIZ SL
Administrador Solidario
- Aguilar Carceles Juan Miguel
- Ballester Belmonte Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4568 , F 202, S 8, H A 185266, I/A 1 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-03
Empresa: CORDELERIA LA BALLESTA SL
Apoderado Solidario
- Ballester Belmonte Jose Manuel
- Manresa Baeza Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 63, S 8, H A 7932, I/A 4 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-03
Empresa: HILOS Y CUERDAS DEL SEGURA SL
Apoderado Solidario
- Ballester Belmonte Jose Manuel
- Manresa Baeza Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 193, S 8, H A 7980, I/A 4 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-03
Empresa: CORDELERIA LA BALLESTA SL
Administrador Unico
- Ballester Belmonte Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 63, S 8, H A 7932, I/A 3 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-03
Empresa: HILOS Y CUERDAS DEL SEGURA SL
Administrador Unico
- Ballester Belmonte Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 193, S 8, H A 7980, I/A 3 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-03
Información de BALLESTER BELMONTE JOSE MANUEL
Mostramos los datos de BALLESTER BELMONTE JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTER BELMONTE JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos