BALLESTER ANDREU CATALINA MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de BALLESTER ANDREU CATALINA MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALLESTER ANDREU CATALINA MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIGUES CAN MANITA SL | Administrador Unico | 14/11/2022 | |
AIGUES CAN MANITA SL | Socio Unico | 14/11/2022 |
VINCULACIONES DE BALLESTER ANDREU CATALINA MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTER ANDREU CATALINA MARIA DEL ROSARIO
Empresa: AIGUES CAN MANITA SL
Administrador Unico
- Ballester Andreu Catalina Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 176, S 8, H PM 95174, I/A 1 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-07
Empresa: AIGUES CAN MANITA SL
Socio Único
- Ballester Andreu Catalina Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2974 , F 176, S 8, H PM 95174, I/A 1 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-07
Empresa: AIGUES DE RUBERTS SL
Administrador Unico
- Ballester Andreu Catalina Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 184, S 8, H PM 72588, I/A 2 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-07
Empresa: AIGUES DE RUBERTS SL
Administrador Unico
- Ballester Andreu Catalina Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 183, S 8, H PM 72588, I/A 1 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-07
Empresa: AIGUES DES PLA MARBA SL
Liquidador
- Ballester Andreu Catalina Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 224, S 8, H PM 64068, I/A 2 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-07
Empresa: AIGUES DES PLA MARBA SL
Administrador Unico
- Ballester Andreu Catalina Maria Del Rosario
Liquidador
- Ballester Andreu Catalina Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 224, S 8, H PM 64068, I/A 2 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-07
Empresa: AIGUES DES PLA MARBA SL
Administrador Unico
- Ballester Andreu Catalina Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 222, S 8, H PM 64068, I/A 1 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-07
Información de BALLESTER ANDREU CATALINA MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de BALLESTER ANDREU CATALINA MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTER ANDREU CATALINA MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos