BALLESTA LACAVE MARTIN
Informe ejecutivo de BALLESTA LACAVE MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALLESTA LACAVE MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARES EQUIPEMENT SL | Socio Unico | 09/01/2017 | |
ARES EQUIPEMENT SL | Administrador Unico | 09/01/2017 |
VINCULACIONES DE BALLESTA LACAVE MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTA LACAVE MARTIN
Empresa: APARTAMENTOS PROAMAR SA
Administrador Unico
- Ballesta Lacave Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 46707, I/A 6 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-29
Empresa: APARTAMENTOS PROAMAR SA
Administrador Unico
- Ballesta Lacave Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2710, L 1623, F 11, S 8, H MA 46707, I/A 5 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-29
Empresa: APARTAMENTOS PROAMAR SA
Administrador Unico
- Ballesta Lacave Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2710, L 1623, F 11, S 8, H MA 46707, I/A 4 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-29
Empresa: ARES EQUIPEMENT SL
Administrador Unico
- Ballesta Lacave Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5581, L 4488, F 14, S 8, H MA137549, I/A 1 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-29
Empresa: ARES EQUIPEMENT SL
Socio Único
- Ballesta Lacave Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5581, L 4488, F 14, S 8, H MA137549, I/A 1 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-29
Empresa: APARTAMENTOS PROAMAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Ballesta Lacave Martin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2710, L 1623, F 10, S 8, H MA 46707, I/A 3 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-29
Empresa: HOTEL PROAMAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Ballesta Lacave Martin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2620, L 1533, F 87, S 8, H MA 44222, I/A 9 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-29
Información de BALLESTA LACAVE MARTIN
Mostramos los datos de BALLESTA LACAVE MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTA LACAVE MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos