BALLESTA CHICANO RICARD
Informe ejecutivo de BALLESTA CHICANO RICARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALLESTA CHICANO RICARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOSTRAT ARQUITECTURA SLP | Administrador Solidario | 06/09/2024 | |
NOSTRAT ARQUITECTURA SLP | Soc.Prof. | 06/09/2024 | |
ALLIN5 MINUTES SL | Administrador Unico | 23/05/2013 |
VINCULACIONES DE BALLESTA CHICANO RICARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTA CHICANO RICARD
Empresa: NOSTRAT ARQUITECTURA SLP
Administrador Solidario
- Ballesta Chicano Ricard
- Bastus Guinovart Anna
Soc.Prof.
- Ballesta Chicano Ricard
- Bastus Guinovart Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 62633, I/A 1 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-43
Empresa: ALLIN5 MINUTES SL
Administrador Unico
- Ballesta Chicano Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43779 , F 121, S 8, H B 438071, I/A 1 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08
Empresa: AS BUILT SL
Liquidador
- Ballesta Chicano Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41828 , F 21, S 8, H B 398432, I/A 2 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Empresa: AS BUILT SL
Administrador Solidario
- Ballesta Chicano Ricard
- Rivas Consul Annabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41828 , F 21, S 8, H B 398432, I/A 2 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Empresa: MOGAS BALLESTA ARQUITECTES SL
Administrador Solidario
- Ballesta Chicano Ricard
- Mogas Bartomeu Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37492 , F 83, S 8, H B 301061, I/A 3 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-08
Empresa: AS BUILT SL
Administrador Solidario
- Ballesta Chicano Ricard
- Rivas Consul Annabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41828 , F 19, S 8, H B 398432, I/A 1 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Información de BALLESTA CHICANO RICARD
Mostramos los datos de BALLESTA CHICANO RICARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTA CHICANO RICARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos