BALLESTA CAPARROS MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de BALLESTA CAPARROS MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BALLESTA CAPARROS MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAROTECNIA SA | Consejero Delegado | 04/07/2024 | |
GAROTECNIA SA | Presidente | 04/07/2024 | |
GAROTECNIA SA | Consejero | 15/02/2024 | |
EUROCOM SERVICIOS INTEGRALES 2002 SL | Apoderado Solidario | 15/09/2011 | |
GAROTECNIA SA | Apoderado | 13/09/2011 |
VINCULACIONES DE BALLESTA CAPARROS MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTA CAPARROS MARIA DEL CARMEN
Empresa: GAROTECNIA SA
Consejero
- Ballesta Caparros Maria Del Carmen
- Conesa Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 91262, I/A 41 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: GAROTECNIA SA
Consejero Delegado
- Ballesta Caparros Maria Del Carmen
Consejero
Presidente
- Ballesta Caparros Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 91262, I/A 41 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: GAROTECNIA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Ballesta Caparros Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 91262, I/A 41 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: GAROTECNIA SA
Consejero
- Ballesta Caparros Maria Del Carmen
Vicepresidente
- Ballesta Caparros Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5578 , F 225, S 8, H M 91262, I/A 39 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Empresa: EUROCOM SERVICIOS INTEGRALES 2002 SL
Apoderado Solidario
- Ballesta Caparros Maria Del Carmen
- Roldan Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12988 , F 98, S 8, H M 209366, I/A 4 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
Empresa: GAROTECNIA SA
Apoderado
- Ballesta Caparros Maria Del Carmen
- Roldan Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5578 , F 220, S 8, H M 91262, I/A 22 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Información de BALLESTA CAPARROS MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de BALLESTA CAPARROS MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTA CAPARROS MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos