BALLART MILANES EVER RODOLFO
Informe ejecutivo de BALLART MILANES EVER RODOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALLART MILANES EVER RODOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTOINSA SA | Apoderado Mancomunado | 03/06/2011 | 03/03/2022 |
MOTOINSA SA | Apoderado Solidario | 03/06/2011 | 03/03/2022 |
CRYMSA IMPORT EXPORT SA | Apoderado Mancomunado | 15/04/2013 | 26/05/2015 |
MOTOINSA SA | Liquidador | 12/07/2012 | 24/10/2014 |
MOTOINSA SA | Presidente | 11/11/2011 | 12/07/2012 |
MOTOINSA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 11/11/2011 | 12/07/2012 |
MOTOINSA SA | Consejero | 11/11/2011 | 12/07/2012 |
VINCULACIONES DE BALLART MILANES EVER RODOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLART MILANES EVER RODOLFO
Empresa: CRYMSA IMPORT EXPORT SA
Apoderado Mancomunado
- Ballart Milanes Ever Rodolfo
- Botija Martin Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29004 , F 55, S 8, H M 41581, I/A 64 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: MOTOINSA SA
Liquidador
- Ballart Milanes Ever Rodolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15131 , F 216, S 8, H M 73863, I/A 42 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-28
Empresa: CRYMSA IMPORT EXPORT SA
Apoderado Mancomunado
- Ballart Milanes Ever Rodolfo
- Botija Martin Santos
- Fombona Romo Natibidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29004 , F 50, S 8, H M 41581, I/A 56 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-28
Empresa: MOTOINSA SA
Liquidador
- Ballart Milanes Ever Rodolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15131 , F 214, S 8, H M 73863, I/A 40 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-28
Empresa: MOTOINSA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alarcon Muñoz Alexis
- Ballart Milanes Ever Rodolfo
- Quevedo Fonseca Angel Ernesto
Consejero
- Alarcon Muñoz Alexis
- Ballart Milanes Ever Rodolfo
- Quevedo Fonseca Angel Ernesto
Presidente
- Ballart Milanes Ever Rodolfo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15131 , F 214, S 8, H M 73863, I/A 40 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-28
Empresa: MOTOINSA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alarcon Muñoz Alexis
- Ballart Milanes Ever Rodolfo
- Gallardo Fernandez Jorge
- Quevedo Fonseca Angel Ernesto
Consejero
- Ballart Milanes Ever Rodolfo
- Quevedo Fonseca Angel Ernesto
Presidente
- Ballart Milanes Ever Rodolfo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15131 , F 213, S 8, H M 73863, I/A 38 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-28
Empresa: MOTOINSA SA
Apoderado Solidario
- Ballart Milanes Ever Rodolfo
- Ibañez Martin-lara Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15131 , F 213, S 8, H M 73863, I/A 37 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-28
Empresa: MOTOINSA SA
Apoderado Mancomunado
- Ballart Milanes Ever Rodolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15131 , F 212, S 8, H M 73863, I/A 36 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-28
Información de BALLART MILANES EVER RODOLFO
Mostramos los datos de BALLART MILANES EVER RODOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLART MILANES EVER RODOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos