BALLARENA GALARREGUI JUAN MIGUEL
Informe ejecutivo de BALLARENA GALARREGUI JUAN MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BALLARENA GALARREGUI JUAN MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEKAIZA SL | Administrador Solidario | 17/05/2022 | |
BALGA ENERGIAK SL | Administrador Solidario | 11/02/2021 | |
ELECTRA IRUN-ENDARA SA | Administrador Solidario | 20/03/2018 | |
ELECTRA NAVASTUREN SL | Administrador Solidario | 28/08/2017 |
VINCULACIONES DE BALLARENA GALARREGUI JUAN MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLARENA GALARREGUI JUAN MIGUEL
Empresa: ELECTRA IRUN-ENDARA SA
Administrador Solidario
- Ballarena Arraztoa Miguel
- Ballarena Galarregui Iñigo
- Ballarena Galarregui Juan Miguel
- Galarregui Gortari Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 99, S 8, H NA 25480, I/A 7 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-31
Empresa: BEKAIZA SL
Administrador Solidario
- Ballarena Galarregui Iñigo
- Ballarena Galarregui Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398 , F 102, S 8, H NA 27787, I/A 4 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-31
Empresa: BALGA ENERGIAK SL
Administrador Solidario
- Ballarena Galarregui Iñigo
- Ballarena Galarregui Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 95, S 8, H NA 35868, I/A 3 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-31
Empresa: ELECTRA IRUN-ENDARA SA
Administrador Solidario
- Ballarena Arraztoa Miguel
- Ballarena Galarregui Iñigo
- Ballarena Galarregui Juan Miguel
- Galarregui Gortari Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 98, S 8, H NA 25480, I/A 5 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-31
Empresa: ELECTRA NAVASTUREN SL
Administrador Solidario
- Ballarena Arraztoa Miguel
- Ballarena Galarregui Iñigo
- Ballarena Galarregui Juan Miguel
- Galarregui Gortari Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639 , F 212, S 8, H NA 13287, I/A 3 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-31
Información de BALLARENA GALARREGUI JUAN MIGUEL
Mostramos los datos de BALLARENA GALARREGUI JUAN MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLARENA GALARREGUI JUAN MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos