BALESTRI STEFANO
Informe ejecutivo de BALESTRI STEFANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALESTRI STEFANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GANA LOCA SL | Socio Unico | 01/10/2010 | 13/02/2024 |
LOCA MENORCA SL | Administrador Solidario | 07/01/2014 | 13/11/2017 |
VINCULACIONES DE BALESTRI STEFANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALESTRI STEFANO
Empresa: LOCA MENORCA SL
Administrador Solidario
- Balestri Stefano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 143 , F 75, S 8, H IM 5957, I/A 3 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-07
Empresa: LOCA MENORCA SL
Administrador Solidario
- Balestri Stefano
- Vicentini Filippo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 143 , F 72, S 8, H IM 5957, I/A 1 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-07
Empresa: GANA LOCA SL
Socio Único
- Balestri Stefano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 163, S 8, H IM 4543, I/A 4 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-07
Información de BALESTRI STEFANO
Mostramos los datos de BALESTRI STEFANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALESTRI STEFANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos