BALDRICH BOXO RAMON
Informe ejecutivo de BALDRICH BOXO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BALDRICH BOXO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUBOGA SA | Administrador Solidario | 06/06/2012 | 14/11/2018 |
CLINICAS DENTALES SL | Administrador | 13/06/2017 | |
PROMOCIONES ALTA 2000 SL | Administrador Mancomunado | 13/03/2015 | 15/11/2016 |
PROMOCIONES ALTA 2000 SL | Administrador Solidario | 13/03/2015 |
VINCULACIONES DE BALDRICH BOXO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALDRICH BOXO RAMON
Empresa: LUBOGA SA
Administrador Solidario
- Baldrich Boxo Ramon
- Luque Ortigosa Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1224 , F 143, S 8, H T 4285, I/A 19 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-43
Empresa: CLINICAS DENTALES SL
Administrador
- Baldrich Boxo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23118 , F 203, S 8, H B 47709, I/A 10 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-08
Empresa: PROMOCIONES ALTA 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Baldrich Boxo Ramon
- Luque Ortigosa Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 121, S 8, H T 17292, I/A 7 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-43
Empresa: PROMOCIONES ALTA 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Baldrich Boxo Ramon
- Luque Ortigosa Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 121, S 8, H T 17292, I/A 6 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-43
Empresa: PROMOCIONES ALTA 2000 SL
Administrador Solidario
- Baldrich Boxo Ramon
- Luque Ortigosa Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 121, S 8, H T 17292, I/A 6 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-43
Empresa: LUBOGA SA
Administrador Solidario
- Baldrich Boxo Ramon
- Luque Ortigosa Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1224 , F 143, S 8, H T 4285, I/A 18 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-43
Empresa: LUBOGA SA
Administrador Solidario
- Baldrich Boxo Ramon
- Luque Ortigosa Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1224 , F 143, S 8, H T 4285, I/A 18 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-43
Información de BALDRICH BOXO RAMON
Mostramos los datos de BALDRICH BOXO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALDRICH BOXO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos