BALDOMERO GIL MARCELINO
Informe ejecutivo de BALDOMERO GIL MARCELINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE BALDOMERO GIL MARCELINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES BALFARI SL | Administrador Unico | 02/05/2019 | |
INMOGALEGA 2006 SL | Administrador Solidario | 03/02/2015 | |
MJ & S EXPERTOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Solidario | 18/11/2011 | |
GRUPO BALDOMERO-FARIÑA SL | Administrador Solidario | 16/11/2011 | |
CEMAVIAL SL | Administrador Solidario | 08/03/2011 | |
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CALDAS DE REYES SL | Administrador Solidario | 17/12/2009 | |
PROMOCIONES DUARDY Y FARIÑA SL | Administrador Mancomunado | 28/08/2009 | |
PROMOCIONES DUARDY Y FARIÑA SL | Liquidador Mancomunado | 28/08/2009 | 28/08/2009 |
VINCULACIONES DE BALDOMERO GIL MARCELINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALDOMERO GIL MARCELINO
Empresa: PROMOCIONES BALFARI SL
Administrador Unico
- Baldomero Gil Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738, L 2738, F 64, S 8, H PO 30706, I/A 2 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-36
Empresa: INMOGALEGA 2006 SL
Administrador Solidario
- Baldomero Gil Marcelino
- Fariña Fariña Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291, L 3291, F 16, S 8, H PO 42153, I/A 3 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-36
Empresa: GRUPO BALDOMERO-FARIÑA SL
Administrador Solidario
- Baldomero Fariña Victor Manuel
- Baldomero Gil Marcelino
- Fariña Fariña Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 36, S 8, H SC 39195, I/A 4 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-15
Empresa: MJ & S EXPERTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Baldomero Fariña Victor Manuel
- Baldomero Gil Marcelino
- Fariña Fariña Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2471, L 2471, F 70, S 8, H PO 25822, I/A 6 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-36
Empresa: CEMAVIAL SL
Administrador Solidario
- Baldomero Fariña Victor Manuel
- Baldomero Gil Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1735, L 1735, F 168, S 8, H PO 16076, I/A 5 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-36
Administrador Solidario
- Baldomero Gil Marcelino
- Campaño Luna Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350, L 1350, F 178, S 8, H PO 10510, I/A 5 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-36
Empresa: PROMOCIONES DUARDY Y FARIÑA SL
Liquidador Mancomunado
- Baldomero Gil Marcelino
- Duarte Mella Fernando
- Mosteiro Sobral Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941, L 1941, F 15, S 8, H PO 19270, I/A 3 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-36
Empresa: PROMOCIONES DUARDY Y FARIÑA SL
Administrador Mancomunado
- Baldomero Gil Marcelino
- Duarte Mella Fernando
- Mosteiro Sobral Jose Manuel
Liquidador Mancomunado
- Baldomero Gil Marcelino
- Duarte Mella Fernando
- Mosteiro Sobral Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1941, L 1941, F 15, S 8, H PO 19270, I/A 3 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-36
Información de BALDOMERO GIL MARCELINO
Mostramos los datos de BALDOMERO GIL MARCELINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALDOMERO GIL MARCELINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos