BALDOMERO FARIÑA MARCOS
Informe ejecutivo de BALDOMERO FARIÑA MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BALDOMERO FARIÑA MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO BALDOMERO-FARIÑA SL | Administrador Unico | 16/11/2011 |
VINCULACIONES DE BALDOMERO FARIÑA MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALDOMERO FARIÑA MARCOS
Empresa: GRUPO BALDOMERO-FARIÑA SL
Apoderado Solidario
- Baldomero Fariña Cesareo
- Baldomero Fariña Jose Alberto
- Baldomero Fariña Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 37, S 8, H SC 39195, I/A 6 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-15
Empresa: INMOGALEGA 2006 SL
Apoderado Solidario
- Baldomero Fariña Cesareo
- Baldomero Fariña Jose Alberto
- Baldomero Fariña Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291, L 3291, F 17, S 8, H PO 42153, I/A 5 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-36
Empresa: SALVORA LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Baldomero Fariña Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 153, S 8, H SC 48586, I/A 2 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-15
Empresa: SALVORA LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Baldomero Fariña Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 152, S 8, H SC 48586, I/A 1 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-15
Empresa: GRUPO BALDOMERO-FARIÑA SL
Administrador Unico
- Baldomero Fariña Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 36, S 8, H SC 39195, I/A 4 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-15
Empresa: VISTAMAR GALICIA SL
Administrador Solidario
- Baldomero Fariña Cesareo
- Baldomero Fariña Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22 , F 197, S 8, H SC 44006, I/A 2 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-15
Empresa: INMOGALEGA 2006 SL
Apoderado Solidario
- Baldomero Fariña Cesareo
- Baldomero Fariña Jose Alberto
- Baldomero Fariña Marcos
- Baldomero Fariña Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291, L 3291, F 16, S 8, H PO 42153, I/A 2 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-36
Información de BALDOMERO FARIÑA MARCOS
Mostramos los datos de BALDOMERO FARIÑA MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALDOMERO FARIÑA MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos